Личные данные:
Дата рождения: 16.10.1994
Образование:
2012- 2016 гг. - Российско-Армянский (Славянский) университет, Институт права и политики, Факультет: Политология (ст. Бакалавра);
2016-2018 гг. - Российско-Армянский (Славянский) университет , Институт права и политики, Факультет: Политология, Специализация: Национальная безопасность. Присвоенная квалификация: Магистр;
2018- по сей день - Аспирант кафедры Политологии РАУ, Специальность - 23.00.01 Теория и философия политики, история и методология политической науки.
Опыт работы:
07/01/2015 - 08/01/2015 - Прохождение практики в НИОФ «Норавнак»;
10/01/2017- 11/01/2017 - прохождение учебной практики на кафедре Политологии РАУ (преподаваемая дисциплина - История политических учений);
03/01/2020 - 05/01/2020 - прохождение учебной практики на кафедре Политологии РАУ (преподаваемая дисциплина - Методология политической науки); 08/15/2020 - по сей день - специалист по онлайн маркетингу (компания - IFC Markets);
09/01/2020 - по сей день - ассистент кафедры Политологии РАУ - преподаваемая дисциплина - История политических учений (семинарские занятия).
CV